Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
38 112.25
€
Date de clôture d’exercice comptable
31/12/2023
Numéro RCS
304 941 362 R.C.S. Saint quentin
Inscription au RCS
INSCRIT
au greffe de SAINT QUENTIN
Inscription au RM
NON-INSCRIT
Activité de la Société
Activité principale déclarée:
fabrication, transformation, vente en gros et demi-gros de textiles, plastiques et toutes matières
Code NAF ou APE:
13.96Z -
Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Domaine d’activité:
Fabrication de textiles
Découvrez Docubiz Premium
Et accédez aux services réservés à nos membres
Avis Sirene
KBIS
No TVA
Infos Dirigeants
Analyses Financiéres
Offre d’essai à 1.90 € pour 48 heures,
puis 49.90 € par mois sans engagement.
Sans rétractation durant la période d’essai, l’abonnement mensuel est reconduit automatiquement.
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Établissements (4)
SIRET
30494136200051
Crée le
07/05/1999
Adresse
55 rue thiers, 02100 saint-quentin
Activité
Fabrication de textiles
Statut
en activité
SIRET
30494136200044
Crée le
01/09/1989
Adresse
177 rue du president j f kennedy, 02100 saint quentin
Activité
Industrie textile
Statut
fermé
SIRET
30494136200036
Crée le
01/04/1989
Adresse
4 rue du bois monplaisir, 59360 le cateau-cambresis
Activité
Industrie textile
Statut
fermé
SIRET
30494136200028
Crée le
01/01/1900
Adresse
112 rue denfert rochereau, 02100 saint-quentin
Activité
Industrie textile
Statut
fermé
Annonces BODACC (11)
procédure collective
RCS de Saint-Quentin
Famille:
Avis de dépôt
Nature:
Dépôt de l'état des créances
Complément de jugement:
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Famille:
Jugement d'ouverture
Nature:
Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire
Complément de jugement:
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 décembre 2015, désignant liquidateur Selarl grave - Randoux en la personne de Maître Michel grave 2, Place des Campions 02100 saint-Quentin. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 03/06/2021 nommant SELARL GRAVE - RANDOUX en la personne de Maître Guillaume RANDOUX en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement du liquidateur judiciaire précédemment désigné .
Numero: 11
Etat: Ajout
Décision du 15/01/2021. Remplacement du juge commissaire par Monsieur René SCAILTEUX
Numero: 8
Etat: Ajout
Le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN, a prononcé, en date du 29/07/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro 2016/5693, date de cessation des paiements le 31/12/2015, et a désigné : juge commissaire Monsieur . Jacques CORNAILLE liquidateur SELARL GRAVE - RANDOUX en la personne de Maître Michel GRAVE 2, Place des Campions 02100 SAINT-QUENTIN, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numero: 2
Etat: Ajout
Changement de la forme juridique SAS en SARL à com pter du 15/11/10
Numero: 1
Etat: Ajout
Historique : - CETTE SOCIETE SE CONSTITUE ET CREE UN FONDS - DEPOT DES STATUTS : 16.12.1975 - JAL PU BLICATEUR: PICARDIE LA GAZETTE DU 2.12.75 -- 30.11 .84 INSC MOD - CAPITAL SOCIAL PORTE DE 100.000 A 2 50.000 FRANCS. - MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES DISPOSI- TIONS DE LA LOI 81-1162 DU 30.12.198 1, A COMPTER DU 25.09.84 - NOMINATION DE MR FATH M ARC EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEAN T, A COMPTER DU 25.09.84. - DEPOT DES ACTES AU GRE FFE DE ST QUENTIN - JAL PUBLICATEUR: PICARDIE LA G AZETTE DU 30.10.84 18.10.1985- INSC.MOD. A.G.O. DU 26.7.1985- M. GEORGES FAFIOTTE COMMISSAIRE AUX CO MPTES TITULAIRE EST DECEDE ET REMPLACE PAR M. MARC FATH M. DANIEL MEHAUT A ETE NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT . JAL PICARDIE LA GAZETTE DU 24 .9.1985. DEPOT AU GREFFE DU 15.10.1985 N° 858. 22. 11.85 - INSC MOD - NOMINATION DE DEUX ADMINISTRATE URS : MR DECUPERE DANIEL ET MADAME DECUPERE CLAUDE ,THERESE - NEE WALLART - A COMPTER DU 15.10.1985 ( A.G.O DU 15.10.1985 ) - DEPOT DES ACTES AU GREFFE : 21.11.1985 - 1001 - JAL PUB : PICARDIE LA GAZET TE DU 5.11.1985 21.10.1986- INSC.MOD. C.A. DU 18.6 .1986- M.DANIEL DECUPERE A ETE NOMME PRESIDENT DU C.A. EN REMPLACEMENT DE M. BAUWENS EMILE DEMISSION NAIRE QUI RESTE ADMINISTRATEUR . M. EMILE BAUWENS EST NOMME DIRECTEUR GENERAL POUR LA DUREE DE SON M ANDAT D'ADMINISTRATEUR - JAL PUB: PICARDIE LA GAZE TTE DU 30.9.1986- DEPOT AU GREFFE DU 20.10.1986- 3 .3.1987- INSC.MOD. REUNION DU C.A. DU 2.12.86- DEM ISSION DE MME MARCELLE BAUWENS DE SES FONCTIONS D' ADMINISTRATEUR ET DE M. EMILE BAUWENS DE SES FONCT IONS D'ADMINISTRATEUR ET DE DIRECTEUR GENERAL PICA RDIE LA GAZETTE DU 6.1.1987- DEPOT AU GREFFE DU 26 .2.1987-2912- 6 12 88- INSC MOD AU 3 9 88- NOUVEAU REPRESENTANT DE LA SOCIETE COMPTOIR INTERNATIONAL DE PUBLICITE : MR WIEGANDT GEORGES EN REMPLACEMEN T DE MR CHAMBOREDON AU 28 9 88- ANCIEN PRESIDENT D U CA MR DECUPERE DANIEL - NOUVEAU PRESIDENT DU CA MR MORANGE GERARD PICARDIE LA GAZETTE DES 1 11 88 ET 8 11 88 DEPOT AU GREFFE DU 5 12 88-5744 26 7 89 - INSC MOD AU 28 9 88 MAINTIENT DE MONSIEUR DECUPE RE DANIEL EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR - DEPOT D U 5 12 88 26/05/1992 INSC.MOD. A.G.E. EN DATE DU 2 7 MARS 1992 * ANCIENNE DATE DE CLOTURE DE L'EXERCI CE SOCIAL : 31 MARS * NOUVELLE DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : 31 DECEMBRE DEPOT AU GREFFE DU 21 MAI 1992 07/12/1992 INSC.MOD. C.A. EN DATE DU 12 OCTOBRE 1992 * ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'AD MINISTRATION : MONSIEUR MORANGE GERARD, DEMISSIONN AIRE. * NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRAT ION : MONSIEUR AUGE MICHEL JOURNAL PICARDIE LA GAZ ETTE DU 10 NOVEMBRE 1992 DEPOT AU GREFFE DU 27 NOV EMBRE 1992 06/04/1993 INSC.MOD. CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A LE CATEAU (59360) 4, RUE DU BOIS MONTPLAISIR (RCS CA MBRAI 89B119) A COMPTER DU 01 JANVIER 1993 - APPOR T A LA SA TREMOIS (78B9) 01/02/1994 INSC.MOD. CESS ATION COMPLETE D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT SECON DAIRE SIS A SAINT-QUENTIN (02100) 177, RUE J.F. KE NNEDY A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1993 APPORT A LA SA SOCIETE D'ENDUCTION ET DE TAPIS AUTOMOBILES "S.E. T.A." IMMATRICULEE AU RCS SAINT-QUENTIN B 39369559 8, A COMPTER DU 01 JANVIER 1994 09/08/1996 INSC.MO D. C.A. EN DATE DU 10 JUILLET 1996 * NOMINATION DE MONSIEUR DARCY HENRI EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR, EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR AUGE MICHEL, DEMISSIO NNAIRE. * NOMINATION DE MONSIEUR DARCY HENRI EN QU ALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR AUGE MICHEL, DEMISSIONNA IRE. JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 30 JUILLET 199 6 DEPOT AU GREFFE DU 09 AOUT 1996 20/08/1999 INSC. MOD. C.A. EN DATE DU 07 MAI 1999 * TRANSFERT DU SI EGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE SAIN T-QUENTIN (02100) 112, RUE DENFERT ROCHEREAU (TRAN SFERT D'ACTIVITE DANS LE MEME BATIMENT AVEC ACCES SUR UNE AUTRE RUE) A SAINT-QUENTIN (02100) 55, RUE THIERS, A COMPTER DU 07 MAI 1999. A.G.O. EN DATE DU 25 JUIN 1999 * DEMISSION DE LA SA COMPTOIR INTE RNATIONAL DE PUBLICITE - CIP DE SES FONCTIONS D'AD MINISTRATEUR, A COMPTER DU 01 AVRIL 1999 ET NOMINA TION EN REMPLACEMENT DE LA SA ETABLISSEMENTS TREVE S AYANT POUR REPRESENTANT PERMANENT, MONSIEUR TREV ES BERNARD. JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 13 JUIL LET 1999 DEPOT AU GREFFE DU 19 AOUT 1999 21/08/200 0 INSC.MOD. A.G.E. EN DATE DU 22 JUIN 2000 * CONVE RSION DU CAPITAL EN EUROS - ANCIEN CAPITAL : 250.0 00,00 FRANCS - NOUVEAU CAPITAL : 38.112,25 EUROS J OURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 05 JUILLET 2000 DEPO T AU GREFFE DU 18 AOUT 2000 07/02/2001 INSC.MOD. C .A. EN DATE DU 17 JANVIER 2001 * DEMISSION DE MONS IEUR DARCY HENRY DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR , A EFFET DU 31 DECEMBRE 2000 ET NOMINATION EN REM PLACEMENT DE MONSIEUR BERTRAND GILLES * DEMISSION DE MONSIEUR DARCY HENRY DE SES FONCTIONS DE PRESID ENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A EFFET DU 31 DECE MBRE 2000 ET NOMINATION EN REMPLACEMENT DE MONSIEU R BERTRAND GILLES A COMPTER DU 17 JANVIER 2001 JOU RNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 31 JANVIER 2001 DEPOT AU GREFFE DU 07 FEVRIER 2001 10/07/2001 INSC.MOD. A.G.O. ET C.A. EN DATE DU 18 JUIN 2001 * DEMISSION DE MONSIEUR BERTRAND GILLES DE SES FONCTIONS D'AD MINISTRATEUR ET DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINIST RATION, A COMPTER DU 31 MAI 2001 ET NOMINATION EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR SCHWEITZER BRUNO JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 04 JUILLET 2001 DEPOT AU GR EFFE DU 10 JUILLET 2001 21/08/2002 INSC.MOD. AGO A NNUELLE EN DATE DU 18/06/2001 * NOMINATION DE LA S A FCN - SOCIETE FRANCAISE DE REVISION ET DE LA EUR L FCF EN QUALITE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITUL AIRE ET SUPPLEANT, POUR UNE PERIODE DE SIX EXERCIC ES, EN REMPLACEMENT DE MESSIEURS FATH MARC ET MEHA UT DANIEL, MANDATS ARRIVANT A EXPIRATION JOURNAL P ICARDIE LA GAZETTE DU 26/06 AU 02/07/2002 DEPOT AU GREFFE DU 21/08/2002 21/08/2002 INSC.MOD. AGE EN DATE DU 12/06/2002 A COMPTER DU 01/07/2002 * TRANS FORMATION DE LA SOCIETE DE SA EN SAS * ADMINISTRAT ION ANCIENNES MENTIONS - MONSIEUR SCHWEITZER BRUNO , PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - SA ETABL ISSEMENTS TREVES, MONSIEUR DECUPERE DANIEL ET MADA ME DECUPERE NEE WALLART CLAUDE, ADMINISTRATEURS NO UVELLES MENTIONS - MONSIEUR SCHWEITZER BRUNO, PRES IDENT, NOMME POUR UNE DUREE DE 3 ANS - COMMISSAIRE S AUX COMPTES MAINTENUS - TITULAIRE : FCN - SOCIET E FRANCAISE DE REVISION - SUPPLEANT : FCF JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 26/06 AU 02/07/2002 DEPOT A U GREFFE DU 21/08/2002 28/10/2003 INSC.MOD. PV CON SULTATION ECRITE EN DATE DU 20/10/2003 A COMPTER D U 20/10/2003 * DEMISSION ET NOMINATION D'UN PRESID ENT DE SAS - ANCIEN PRESIDENT DE SAS : MR SCHWEITZ ER BRUNO JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 22-28/10/2 003 DEPOT AU GREFFE DU 28/10/2003 21/05/2004 INSC. MOD. DECISION EN DATE DU 02/04/2004 A COMPTER DU 0 2/04/2004 * DEMISSION ET NOMINATION D'UN PRESIDENT DE SAS - ANCIEN PRESIDENT : MR LE BAILLIF GILBERT JAL PICARDIE LA GAZETTE DU 07/04/2004 DEPOT AU GR EFFE DU 21/05/2004
Actionnaires et bénéficiaires effectifs
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Marques déposées
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Présentation générale de SIT SOCIETE INDUSTRIELLE THIERS
SIT SOCIETE INDUSTRIELLE THIERS est une entreprise opérant sous la forme
d’une
Société à responsabilité limitée (sans autre indication),
au capital social de 38 112.25 €
son numéro SIREN est 304 941 362.
L’entreprise a été créée en 1975
et officie donc depuis 49
ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de
SAINT QUENTIN
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SIT SOCIETE INDUSTRIELLE THIERS
et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des
entreprises françaises.