Personne physique Bertrand Marie Gerard BIHR Dirigeant des entreprises KAOLGA L'ATELIER Âge 75 ans Occupe ce poste depuis le 2018/11/20 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique BERTRAND MARIE GERARD BIHR Dirigeant des entreprises SCEA ROMAPAR ANCIENS ETABLISSEMENTS GUTHMULLER Âge Âge non définie Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Gérard Eric Marie Bertrand FLACHAIRE de ROUSTAN Dirigeant des entreprises ETABLISSEMENTS SERVET-DUCHEMIN FLAMEC KERTAVIA Âge 57 ans Occupe ce poste depuis le 2022/08/05 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Bertrand Gérard Marie RIVIERE Dirigeant des entreprises SOCIETE IMMOBI RUE RAMPON Âge 72 ans Occupe ce poste depuis le 2021/04/06 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Antoine Marie Gérard BERTRAND Dirigeant des entreprises GROUPEMENT FORESTIER DE LAUTERUPT Âge 73 ans Occupe ce poste depuis le 2014/06/18 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Bertrand Marie GERARD Dirigeant des entreprises SCI DU TANET Âge 69 ans Occupe ce poste depuis le 2017/07/18 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Marie-Gérard BERTRAND Dirigeant des entreprises BELLECOTE SCI MARIE MGB FINANCES ET CONSEILS Âge 49 ans Occupe ce poste depuis le 2021/03/10 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique BERTRAND GERARD MARIE FRANCOIS HARIN Dirigeant des entreprises TECHMO LEMER INVESTISSEMENTS Âge 78 ans Occupe ce poste depuis le 2022/07/13 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Bertrand Albert Gérard Marie ROBERT Dirigeant des entreprises SORETA SOCIETE ROBERT D'EXPLOITATION ET TRAVAUX AGRICOLES ET PAR ABREVIATION : SORETA DES COTEAUX LD SCI LE DONEAU Et 1 de plus Âge 56 ans Occupe ce poste depuis le 2022/07/22 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Bertrand Gérard Marie FORTIN Dirigeant des entreprises NOEMILOU SCI BELOC BATI & CO Et 1 de plus Âge 56 ans Occupe ce poste depuis le 2021/03/08 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Gérard Marie Pierre BERTRAND Dirigeant des entreprises HELNI SCI NIHEL Âge 71 ans Occupe ce poste depuis le 2014/09/02 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Bertrand Marie Gérard URBAN Dirigeant des entreprises SCI PONT ST NICOLAS L'YONNE EN TETE AU FIL DE JOIGNY Âge 56 ans Occupe ce poste depuis le 2019/11/18 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non