Personne physique Claude LORENZETTI Dirigeant des entreprises IDEA LOTI Âge 61 ans Occupe ce poste depuis le 2010/03/23 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Jacques Lorenzetti Dirigeant des entreprises OVALTO JLO STAGNOLO S.C.I. 2 RUE DE VILLERSEXEL Et 2 de plus Âge 45 ans Occupe ce poste depuis le 2019/07/17 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Bathilde LORENZETTI Dirigeant des entreprises OVALTO S.C.I. 2 RUE DE VILLERSEXEL SC 7 ANCIENNE COMEDIE Et 3 de plus Âge 46 ans Occupe ce poste depuis le 2020/12/28 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Manon LORENZETTI Dirigeant des entreprises S.C.I. 2 RUE DE VILLERSEXEL SC 7 ANCIENNE COMEDIE S.C.I. DU PHARE DE SAUZON Et 3 de plus Âge 31 ans Occupe ce poste depuis le 2021/03/29 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne morale LORENZETTI Dirigeant des entreprises CTRE IMAGERIE MEDICALE DU 12EME Siren 819965260 Occupe ce poste depuis le 2016/10/11 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Pascal LORENZETTI Dirigeant des entreprises SCI COMMERCES ET LOGEMENTS MOUNIE Âge 73 ans Occupe ce poste depuis le 2015/10/09 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Julien LORENZETTI Dirigeant des entreprises SCI COMMERCES ET LOGEMENTS MOUNIE SCI HOUILLES BOURGELAT SC CALIEN Âge 49 ans Occupe ce poste depuis le 2019/09/26 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Raphaël LORENZETTI Dirigeant des entreprises BRTL D R P N.R.D.D. Âge 39 ans Occupe ce poste depuis le 2020/03/24 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique JACKY LORENZETTI Dirigeant des entreprises SCEA DU CHATEAU PEDESCLAUX S.C.I DU MARCHE AUX BESTIAUX Âge Âge non définie Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Jacky Félix Adonis Michel Lorenzetti Dirigeant des entreprises SCI VANESSA SCI RUE DE LA CHRETIENTE OVALTO Et 21 de plus Âge 76 ans Occupe ce poste depuis le 2022/09/30 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Pascal Serge Felix LORENZETTI Dirigeant des entreprises SCI VANESSA 890050156 OVALTO Et 12 de plus Âge 73 ans Occupe ce poste depuis le 2022/01/26 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Bathlide LORENZETTI Dirigeant des entreprises JUMPING ALTO Âge 46 ans Occupe ce poste depuis le 2020/12/28 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non