Personne physique Eric Lucien FORTIN Dirigeant des entreprises LEAKE 823860580 FAGIMMO Et 6 de plus Âge 56 ans Occupe ce poste depuis le 2020/01/24 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Eric Fortin Dirigeant des entreprises WSC FRANCE SAS WHITE STAR CAPITAL FRANCE SAS 891825366 883504961 Âge 50 ans Occupe ce poste depuis le 2020/12/08 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne morale EXCOM FORTIN Dirigeant des entreprises LOUVROIL DINER M.B.T.F. CLINIQUE LES OLIVIERS Et 71 de plus Siren 805057312 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Oui
Personne morale CABINET FORTIN Dirigeant des entreprises FLI DEVELOPPEMENT ARGOS AG RISS CAR Et 62 de plus Siren 329476667 Occupe ce poste depuis le 2023/04/04 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Oui
Personne physique Francis FORTIN Dirigeant des entreprises JTEKT EUROPE JTEKT SALES FRANCE SA Âge 65 ans Occupe ce poste depuis le 2021/09/17 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Eric FORTIN Dirigeant des entreprises FORWASH.NET VIRGIEGOTTE Âge 61 ans Occupe ce poste depuis le 2019/09/27 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Eric FORTIN Dirigeant des entreprises SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'ATTRIBUTION A CASETTA D'ALZONE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'ATTRIBUTION CASA DI GHJULIA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'ATTRIBUTION U CASA FRATIERI Et 4 de plus Âge 51 ans Occupe ce poste depuis le 2021/06/02 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne morale CABINET FORTIN Dirigeant des entreprises DECANORD SA SDI VAL DE LYS VEHICULES INDUSTRIELS Et 19 de plus Occupe ce poste depuis le 2020/11/13 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Oui
Personne physique GUILLAUME FORTIN Dirigeant des entreprises NEETROF SCI SALG FRANCE FRAIS Âge Âge non définie Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Guillaume Stépahne FORTIN Dirigeant des entreprises LES HALLES DE L'HOTEL-DIEU EUROFRAIS GROUPE ROUGEREAU Et 8 de plus Âge 53 ans Occupe ce poste depuis le 2023/06/22 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Michel Alain Fernand André Fortin Dirigeant des entreprises SOCIETE HAVRAISE DE DEVELOPPEMENT ETAMINE POLLEN Et 5 de plus Âge 77 ans Occupe ce poste depuis le 2020/12/24 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Eric Jean FORTIN Dirigeant des entreprises SCI 15 RUE DE SAURUPT SCI NANCEIENNE SCI DES ANCIENS COMBATTANTS D'A.F.N. Et 5 de plus Âge 62 ans Occupe ce poste depuis le 2010/10/13 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non