Personne morale ETHAN PARTICIPATIONS Dirigeant des entreprises ILCO ESTELLA ESYAN Siren 794528794 Occupe ce poste depuis le 2016/07/06 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Raymond Joseph SENGLER Dirigeant des entreprises A L'ANCIEN TISSAGE SCI A L ANCIENNE SCIERIE SENGLER SA Âge 80 ans Occupe ce poste depuis le 2023/01/17 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Gabrielle Marie-Jeanne SENGLER Dirigeant des entreprises A L'ANCIEN TISSAGE SCI IMMOGRAM SCI A L ANCIENNE SCIERIE Et 2 de plus Âge 47 ans Occupe ce poste depuis le 2023/01/17 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne morale ETHAN Dirigeant des entreprises AMG LC5 Siren 839637287 Occupe ce poste depuis le 2023/06/02 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Luc SENGLER Dirigeant des entreprises TRECANSOLU SENGLER IMMO CANSOLU Âge 46 ans Occupe ce poste depuis le 2022/08/05 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Soline SENGLER Dirigeant des entreprises TRECANSOLU Âge 16 ans Occupe ce poste depuis le 2019/07/01 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Andre SENGLER Dirigeant des entreprises EARL SENGLER ANDRE Âge 63 ans Occupe ce poste depuis le 2019/03/11 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Christian SENGLER Dirigeant des entreprises GARAGE SENGLER SCI C.P GIRAUDOUX Âge 58 ans Occupe ce poste depuis le 2021/04/16 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Candice SENGLER Dirigeant des entreprises TRECANSOLU Âge 18 ans Occupe ce poste depuis le 2019/07/01 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Francis SENGLER Dirigeant des entreprises SOFTMACHINE SCI PFAFFENBRUNNEN SCI DES 3 EGLISES Et 1 de plus Âge 66 ans Occupe ce poste depuis le 2012/11/14 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Frédéric SENGLER Dirigeant des entreprises SCI PHILIPPINE Âge 47 ans Occupe ce poste depuis le 2013/02/27 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Nicolas SENGLER Dirigeant des entreprises SCI KHASEN Âge 40 ans Occupe ce poste depuis le 2018/05/29 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non