Personne physique Gaylord LE TUTOUR Dirigeant des entreprises MEABAN KLMH Âge 41 ans Occupe ce poste depuis le 2023/05/30 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Erwan Gaylord LE CHEQUER Dirigeant des entreprises 849526447 (SUPPRESSION) SEML " RESILIENCE ET INNOVATION " SOREQA SOCIETE DE REQUALICATION DES QUARTIERS ANCIENS Âge 50 ans Occupe ce poste depuis le 2021/03/03 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Vanille LE VEVE Dirigeant des entreprises ENTRETIEN GENERAL CONSTRUCTION Âge 33 ans Occupe ce poste depuis le 2017/04/10 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Stéphane LE VEVE Dirigeant des entreprises STEMB Âge 54 ans Occupe ce poste depuis le 2017/02/14 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Valerie LE VEVE Dirigeant des entreprises SCI BRAMARIE SGLV SGLV ATELIER VAL Âge 54 ans Occupe ce poste depuis le 2020/12/14 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Philippe LE VEVE Dirigeant des entreprises LV MAILLARD Âge 60 ans Occupe ce poste depuis le 2022/02/08 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Gaylord LE LAMER Dirigeant des entreprises LE JUNGLE BAR Âge 42 ans Occupe ce poste depuis le 2003/11/05 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Gilles François LE VEVE Dirigeant des entreprises SCI DE TREGARANTEC Âge 49 ans Occupe ce poste depuis le 2019/06/13 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Noyale Marie LE VEVE Dirigeant des entreprises SCI DE TREGARANTEC Âge 52 ans Occupe ce poste depuis le 2019/06/13 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Adrien Clément Gaylord LE GOUIC Dirigeant des entreprises SCI LGR Âge 36 ans Occupe ce poste depuis le 2019/07/19 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Gaylord Christine Marie LE GAILLARD Dirigeant des entreprises LE GAILLARD G Âge 42 ans Occupe ce poste depuis le 2021/03/16 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non