Personne physique Hugues Georges Gilles METILLE Dirigeant des entreprises NEOLIA SACHA Âge 60 ans Occupe ce poste depuis le 2021/03/11 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Hervé Hugues Georges BANCE Dirigeant des entreprises GFA DU L'ONDEL GLOBAL SERVICE GFA DU CLOS BERGERE Et 4 de plus Âge 64 ans Occupe ce poste depuis le 2022/06/23 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Hugues Georges Charles DAUZET Dirigeant des entreprises SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AVEAL LES HAUTS DU BOIS NEWLAB NEWLAB Et 1 de plus Âge 53 ans Occupe ce poste depuis le 2022/01/06 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Oui
Personne physique Gilles Hugues Georges LANCIEN Dirigeant des entreprises ALS AUTO LOGISTIQUE SERVICES Âge 62 ans Occupe ce poste depuis le 2021/03/17 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Hugues DESURMONT Dirigeant des entreprises COFIDIS COFIDIS ARGOSYN DIREXI Et 12 de plus Âge 70 ans Occupe ce poste depuis le 2023/02/25 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Hugues DEWAVRIN Dirigeant des entreprises POMONA SOCIETE MOBILIERE DEWAVRIN SCI DU PARC DE NEUILLY Et 6 de plus Âge 70 ans Occupe ce poste depuis le 2022/05/18 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Hugues RIFFLART Dirigeant des entreprises SAS GOBERT RECYNOR ANKAMA GAMES Et 16 de plus Âge 56 ans Occupe ce poste depuis le 2021/03/26 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Oui
Personne physique Hugues Degouy Dirigeant des entreprises IMPERIAL TOBACCO LIMITED DDB DUNKERQUOISE DES BLENDS TOBACCOR Et 1 de plus Âge 57 ans Occupe ce poste depuis le 2021/06/23 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Hugues MEILI Dirigeant des entreprises NIJI LACROIX GROUP BORDILLA I Et 1 de plus Âge 57 ans Occupe ce poste depuis le 2022/01/31 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Hugues Garcia Dirigeant des entreprises SIX FINANCIAL INFORMATION FRANCE Âge 60 ans Occupe ce poste depuis le 2003/01/24 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Hugues SALORD Dirigeant des entreprises SANTEVET HOLDINGS SILENCIUM HOLDING VETASSUR Âge 59 ans Occupe ce poste depuis le 2021/12/28 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Hugues Jean-Georges Paul DUGRES Dirigeant des entreprises ACCURIDE WHEELS TROYES SAS Âge 51 ans Occupe ce poste depuis le 2015/06/30 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non