Personne physique Guénaël GEFFROY Dirigeant des entreprises 393204193 505201384 Âge 54 ans Occupe ce poste depuis le 2022/07/13 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne morale THEODORE AUBANEL Dirigeant des entreprises ANCIENNE ROUTE DE FROUZINS SCCV ICONE SCCV LE CHESNAY RUE KLEBER Et 50 de plus Siren 420025132 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique LUDOVIC GUENAEL TONNERRE Dirigeant des entreprises POLYTECHNYL Âge Âge non définie Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Guénaël Fily Dirigeant des entreprises PASSOA Âge 54 ans Occupe ce poste depuis le 2016/09/28 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Patrick AUBANEL Dirigeant des entreprises SCI CARL SCI ADHS SCI EMILIE ET MARIE Et 5 de plus Âge 70 ans Occupe ce poste depuis le 2021/03/02 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Romain Aubanel Dirigeant des entreprises DREAMERS TEAM JACK AND FERDI SWIMART Et 6 de plus Âge 47 ans Occupe ce poste depuis le 2022/11/03 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne morale GUENAEL Dirigeant des entreprises MELGU Siren 439238197 Occupe ce poste depuis le 2023/05/25 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Guénaël Joseph Marie GUILLERME Dirigeant des entreprises 331430306 ECA EN MARIA CONSEIL Et 3 de plus Âge 62 ans Occupe ce poste depuis le 2021/04/19 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Frédéric Guénaël VIET Dirigeant des entreprises SICA SICATEL MANCO A MANCO IR Et 4 de plus Âge 55 ans Occupe ce poste depuis le 2022/07/05 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Guenael Seveno Dirigeant des entreprises SCI LE RIVAGE BLEU 85 NIDEFEE SCI SCI GEFEMAYO Âge 53 ans Occupe ce poste depuis le 2021/04/13 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Guénael Rimaud Dirigeant des entreprises SCI PARCOURS IRIS Âge 69 ans Occupe ce poste depuis le 2020/07/10 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Guénaël HAMELIN Dirigeant des entreprises CUMA LES LANDES FOURRAGERES DU GRAND CHENE METHA-FERCHAUD Âge 47 ans Occupe ce poste depuis le 2020/11/03 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non