Personne morale THIERRY HASSAN Dirigeant des entreprises AIDIS MARDIS VICAR Et 18 de plus Siren 537522872 Occupe ce poste depuis le 2022/11/18 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Oui
Personne physique Adame EL BAAJ Dirigeant des entreprises LE MONARQUE PARIS P.M DISTRIBUTION GOTHAM Et 4 de plus Âge 36 ans Occupe ce poste depuis le 2021/11/29 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Hassan SAFER-TEBBI Dirigeant des entreprises 810794800 CONWORX SOLUTIONS INFORMATIQUES Âge 62 ans Occupe ce poste depuis le 2019/04/01 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Hassan RABI Dirigeant des entreprises MAINE IMAGE SANTE MIS PARMIS IRX V Et 6 de plus Âge 54 ans Occupe ce poste depuis le 2020/12/21 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Hassan ABOUDEEB Dirigeant des entreprises MAINE IMAGE SANTE MIS IRX V IRX III Et 4 de plus Âge 44 ans Occupe ce poste depuis le 2021/09/28 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Hassan Hmani Dirigeant des entreprises SOREQA SOCIETE DE REQUALICATION DES QUARTIERS ANCIENS 552141558 SEMNA ECONOMIE MIXTE AMENAGEM GESTION NANTERRE Âge 61 ans Occupe ce poste depuis le 2021/04/13 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Thierry HASSAN Dirigeant des entreprises SOCIETE CRESCI 637080151 SARL MANZAGOL ET CIE Et 3 de plus Âge Âge non définie Occupe ce poste depuis le 2021/03/05 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Hassan LOKMANE Dirigeant des entreprises HPNP HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN SIRTA SUPPLEANCE A L'INSUFFISANCE RENALE PAR DES TECHNIQUES AUTONOMES SIRTA 445193634 Et 5 de plus Âge 82 ans Occupe ce poste depuis le 2016/01/26 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Hassan BNOULKACEM Dirigeant des entreprises HB INVEST KIRAZAGNA PLAC OI Âge 60 ans Occupe ce poste depuis le 2020/09/18 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne morale THIERRY HASSAN Dirigeant des entreprises SUPECO Occupe ce poste depuis le 2012/01/26 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Ali EL BAAJ Dirigeant des entreprises BIP BIP VTC Âge 42 ans Occupe ce poste depuis le 2018/04/11 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Amal EL BAAJ Dirigeant des entreprises DRC 33 Âge 32 ans Occupe ce poste depuis le 2017/05/05 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non