Personne physique Jennifer SCOGNAMILLO Dirigeant des entreprises SCI SAZY YRT Âge 30 ans Occupe ce poste depuis le 2017/06/01 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique JENNIFER SCOGNAMILLO Dirigeant des entreprises JENISCO Âge Âge non définie Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Michel Scognamillo Dirigeant des entreprises MICHEL SCOGNAMILLO - LIVRES ANCIENS ET MODERNES Âge 66 ans Occupe ce poste depuis le 2017/01/25 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Pierre SCOGNAMILLO Dirigeant des entreprises SCI MAGALI PIERRE Âge 73 ans Occupe ce poste depuis le 2017/05/04 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Jennifer YVRAI Dirigeant des entreprises SCI LBDS G.Y.D YF DEVELOPPEMENT Et 5 de plus Âge 33 ans Occupe ce poste depuis le 2021/12/01 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Jennifer Nicole Lejeune Dirigeant des entreprises 834297749 443984778 821960432 Âge 46 ans Occupe ce poste depuis le 2023/02/27 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Jennifer Marie SILVE Dirigeant des entreprises [ND] DIODURON OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS Âge 46 ans Occupe ce poste depuis le 2021/10/14 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Gilles François André SCOGNAMILLO Dirigeant des entreprises SCI ROGISY SCI RUSCO 324815877 Âge 62 ans Occupe ce poste depuis le 2020/11/02 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Jennifer JEFFERY Dirigeant des entreprises FOUNTAINE PAJOT SCEA DU BOUQUET 392668877 Âge 67 ans Occupe ce poste depuis le 2020/08/13 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Jennifer Heaney Dirigeant des entreprises CPI-LIARD Âge 42 ans Occupe ce poste depuis le 2021/12/29 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Jennifer Collinet Dirigeant des entreprises BIRD COMPANY JD DIFFUSION DELCAMINO Et 1 de plus Âge 39 ans Occupe ce poste depuis le 2021/07/05 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Jennifer Ferrand Dirigeant des entreprises ARDIAN HOLDING Âge 43 ans Occupe ce poste depuis le 2023/02/20 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non