Personne physique Inan SIMSEK Dirigeant des entreprises ESEM HOZAT Âge 46 ans Occupe ce poste depuis le 2020/11/17 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Kenan Dirigeant des entreprises INTERFEN Âge 42 ans Occupe ce poste depuis le 2020/05/30 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique KENAN YAVUZ Dirigeant des entreprises AK CONSTRUCTION Âge Âge non définie Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Oui
Personne physique Inan Dirigeant des entreprises ART'PEINTURE Âge 45 ans Occupe ce poste depuis le 2020/05/30 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique INAN Dirigeant des entreprises AUTO KARIZMA Âge 47 ans Occupe ce poste depuis le 2020/05/30 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Céline INAN Dirigeant des entreprises SCI FAMILLY VIA VIANDE SCI 2B INVEST Âge 50 ans Occupe ce poste depuis le 2017/12/22 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Oui
Personne physique Mahir INAN Dirigeant des entreprises SCI PEPINIERE BERAT B20 Âge 41 ans Occupe ce poste depuis le 2022/12/23 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Etem INAN Dirigeant des entreprises RESTO CAPITALE ENTREPRISE FRANCAISE DU BATIMENT BATI RENNAISE Âge 51 ans Occupe ce poste depuis le 2017/10/11 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Niyazi INAN Dirigeant des entreprises BERAT Âge 44 ans Occupe ce poste depuis le 2018/09/21 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Inan AK Dirigeant des entreprises ECB IDF AK ET CIE LEV.AK Âge 33 ans Occupe ce poste depuis le 2021/12/16 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Inan Korkmaz Dirigeant des entreprises AAAL AUTOMOBILES ANCIENNES AMERICAINES LIMOUSINES CHAY CHAYKOR IMMO Et 1 de plus Âge 49 ans Occupe ce poste depuis le 2023/03/24 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Hüsnü INAN Dirigeant des entreprises 2 H PROMOTION Âge 55 ans Occupe ce poste depuis le 2017/09/26 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Oui