Personne physique Jean Marc Francois BRESARD Dirigeant des entreprises OPTIMMO BMJ Âge 78 ans Occupe ce poste depuis le 2016/10/21 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Sylvie Bresard Dirigeant des entreprises SOCIETE CIVILE DE LA FANTAISIE Âge 75 ans Occupe ce poste depuis le 2020/05/19 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Jeannette BRESARD Dirigeant des entreprises LES BROUMEQUEUX Âge 48 ans Occupe ce poste depuis le 2003/10/23 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Julie BRESARD Dirigeant des entreprises SARL BATIMO Âge 53 ans Occupe ce poste depuis le 2017/05/04 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique FRANCOISE BRESARD Dirigeant des entreprises ANCIENS ETABL CATEL ET FARCY Âge 106 ans Occupe ce poste depuis le 2017/05/04 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Sandrine BRESARD Dirigeant des entreprises OPTIMMO Âge 45 ans Occupe ce poste depuis le 2013/02/21 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Karen BRESARD Dirigeant des entreprises OPTIMMO Âge 43 ans Occupe ce poste depuis le 2013/02/21 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Eva BRESARD Dirigeant des entreprises ALTER EGO Âge 40 ans Occupe ce poste depuis le 2006/05/31 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Christine BRESARD Dirigeant des entreprises SCI LES ERABLES Âge 85 ans Occupe ce poste depuis le 2005/05/03 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique BRESARD CAROLINE Dirigeant des entreprises SCI TI HAMEAU Âge 55 ans Occupe ce poste depuis le 2017/05/04 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Antoine BRESARD Dirigeant des entreprises SCI ANTOINE BRESARD Âge 33 ans Occupe ce poste depuis le 2016/07/26 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Marc WEBER Dirigeant des entreprises FONCIERE PARIS NORMANDIE L'OLEANDRE FINELINE FRANCE Et 23 de plus Âge 61 ans Occupe ce poste depuis le 2023/06/16 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Oui