Personne physique Martine SABOURDY Dirigeant des entreprises SCI ALMA MITOO Âge 71 ans Occupe ce poste depuis le 2023/03/28 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne morale SABOURDY Dirigeant des entreprises SCI LES LANDES A.S Siren 452029077 Occupe ce poste depuis le 2007/01/25 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Stéphane SABOURDY Dirigeant des entreprises SOFIL 2S BEI Âge 53 ans Occupe ce poste depuis le 2020/12/21 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Didier SABOURDY Dirigeant des entreprises EURL SABOURDY Âge 61 ans Occupe ce poste depuis le 2017/01/11 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Raymond SABOURDY Dirigeant des entreprises R CONCEPT Âge 60 ans Occupe ce poste depuis le 2019/03/07 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Nicolas SABOURDY Dirigeant des entreprises O'COMPTOIR GOURMAND Âge 44 ans Occupe ce poste depuis le 2016/04/04 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Vincent SABOURDY Dirigeant des entreprises MADEINWORK HOLDING VMSA Âge 48 ans Occupe ce poste depuis le 2021/04/30 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Annick SABOURDY Dirigeant des entreprises SC LANCIEN Âge 70 ans Occupe ce poste depuis le 2000/04/17 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Christelle SABOURDY Dirigeant des entreprises C ET M Âge 49 ans Occupe ce poste depuis le 2018/03/30 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Evelyne SABOURDY Dirigeant des entreprises PECH CHAMPELLE Âge 71 ans Occupe ce poste depuis le 2018/04/15 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Marjorie SABOURDY Dirigeant des entreprises C ET M Âge 44 ans Occupe ce poste depuis le 2018/03/30 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Philippe SABOURDY Dirigeant des entreprises SARL ETS SABOURDY Âge 58 ans Occupe ce poste depuis le 2015/05/27 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non