Personne morale OPTIQUE BRACQ Dirigeant des entreprises 890301450 OSO 412606378 Et 1 de plus Siren 348896473 Occupe ce poste depuis le 2023/01/03 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique MICHEL BRACQ Dirigeant des entreprises ANCIENS ETABLISSEMENT BRACQ LAURENT Âge Âge non définie Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Marie-Stéphanie BRACQ Dirigeant des entreprises DALIBRA MOLENE DANELI Et 1 de plus Âge 53 ans Occupe ce poste depuis le 2018/10/26 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Dominique Michel Marie Joseph BRACQ Dirigeant des entreprises QUEVILLY HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE Âge 70 ans Occupe ce poste depuis le 2016/05/18 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Michel Robert BRACQ Dirigeant des entreprises SCI DU MARCHE SCI DU 219 RUE NATIONALE SCI RESIDENCE DU THEATRE Âge 72 ans Occupe ce poste depuis le 2017/05/04 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Antoine Michel BRACQ Dirigeant des entreprises SARL HOLDING GFID Âge 67 ans Occupe ce poste depuis le 2017/05/04 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Oui
Personne physique Jérémie Thomas BRACQ Dirigeant des entreprises SOMAFI SOMAFI-SOGUAFI BIO SPRINGER Âge 40 ans Occupe ce poste depuis le 2022/07/21 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne morale THIERRY BRACQ HOLDING Dirigeant des entreprises LEON BRACQ ET COMPAGNIE Siren 432441251 Occupe ce poste depuis le 2015/08/07 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Jean-François BRACQ Dirigeant des entreprises MUC 72 SOCIETE ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE LE MANS FC BOB & CIE KER'OLOF SARL Et 1 de plus Âge 62 ans Occupe ce poste depuis le 2023/01/03 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Oui
Personne physique David BRACQ Dirigeant des entreprises OXYVA D.B.R. FINANCE ACSSA INFORMATIQUE Et 2 de plus Âge 47 ans Occupe ce poste depuis le 2021/04/01 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Josselin BRACQ Dirigeant des entreprises IMM'LACE Âge 32 ans Occupe ce poste depuis le 2019/02/05 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Nicolas BRACQ Dirigeant des entreprises TRACE ARCHITECTES SCI HEM ARCHI Âge 53 ans Occupe ce poste depuis le 2020/10/08 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non