Personne physique Nicolas MILET Dirigeant des entreprises A3GI MYRIADE L'EUROPE Âge 54 ans Occupe ce poste depuis le 2017/05/04 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Julien Frédéric MILET Dirigeant des entreprises BARDUSCH FRANCE TBN BARDUSCH BARDUSCH Âge 49 ans Occupe ce poste depuis le 2022/08/25 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Pierre Albert Charles MILET Dirigeant des entreprises INFOVISTA SAS PMILC Âge 59 ans Occupe ce poste depuis le 2019/10/24 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Annie MILET Dirigeant des entreprises SCI DESNOS Âge 76 ans Occupe ce poste depuis le 2021/03/08 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Alain André Saturnin MILET Dirigeant des entreprises HELIS HOTELLERIE ECONOMIQUE DE LISIEUX SOCHOTEL SOCIETE CALVADOSIENNE D HOTELLERIE NEWTOUR Et 16 de plus Âge 78 ans Occupe ce poste depuis le 2021/07/06 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Emmanuel Henri MILET Dirigeant des entreprises APHELIE EMI AUXO Et 2 de plus Âge 53 ans Occupe ce poste depuis le 2021/09/06 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Christophe Victor MILET Dirigeant des entreprises MILETSALA Âge 55 ans Occupe ce poste depuis le 2017/04/04 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Patricia Catherine MILET Dirigeant des entreprises 951740000 Âge Âge non définie Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Patrice MILET Dirigeant des entreprises SCI ADOLPHE ORAIN SCI LA NOE SCI DU 8 MAI 1944 Âge 50 ans Occupe ce poste depuis le 2019/03/05 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Annie MILET Dirigeant des entreprises SCI ADOLPHE ORAIN SCI LA NOE SCI DU 8 MAI 1944 Âge 49 ans Occupe ce poste depuis le 2019/03/05 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Marine MILET Dirigeant des entreprises FRIMMALO Âge 31 ans Occupe ce poste depuis le 2019/12/02 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Loïc MILET Dirigeant des entreprises FRIMMALO Âge 26 ans Occupe ce poste depuis le 2019/12/02 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non