Personne physique Patrice SCHMITT Dirigeant des entreprises LAURAL PAL Âge 65 ans Occupe ce poste depuis le 2016/10/28 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique PATRICE SCHMITT Dirigeant des entreprises AXXIS RESSOURCES AXXIS FORMATION SANTE Âge 69 ans Occupe ce poste depuis le 2021/07/13 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Patrice SCHMITT Dirigeant des entreprises SCI L'ANCIEN FOUR Âge 69 ans Occupe ce poste depuis le 2013/10/09 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Patrice SCHMITT Dirigeant des entreprises SCI EPONA Âge 64 ans Occupe ce poste depuis le 2006/09/14 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Patrice SCHMITT Dirigeant des entreprises EMILIE Âge 67 ans Occupe ce poste depuis le 2020/09/18 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Patrice Daniel SCHMITT Dirigeant des entreprises SOCIETE ARBLADE RHONE - ALPES SARMATE Âge 68 ans Occupe ce poste depuis le 2014/09/22 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Jean-Michel SCHMITT Dirigeant des entreprises HEOL DEVELOPPEMENT A.C.L FLOW LINE N.O D2P HOLDING Et 8 de plus Âge Âge non définie Occupe ce poste depuis le 2019/09/30 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Oui
Personne physique Jean Adolphe SCHMITT Dirigeant des entreprises AMORIN LE TILLAU MOBIWIRE Et 9 de plus Âge 59 ans Occupe ce poste depuis le 2021/03/09 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Bertrand Gérard SCHMITT Dirigeant des entreprises SATE S.A.T.E. SOCIETE D'APPLICATIONS THERMIQUES EUROPEENNE CICE COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX BDR THERMEA GROUP Âge 64 ans Occupe ce poste depuis le 2020/09/11 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Denis André SCHMITT Dirigeant des entreprises SCHAEFFLER FRANCE SCI LA GRANGE Âge 61 ans Occupe ce poste depuis le 2021/01/26 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Valentin Michel SCHMITT Dirigeant des entreprises OHE INVESTISSEMENT VALSO AIRPORT 1 Et 2 de plus Âge 47 ans Occupe ce poste depuis le 2022/03/07 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Gilles SCHMITT Dirigeant des entreprises SCI G.O.S. KNAUF FIBRE SCI TREG Et 2 de plus Âge 55 ans Occupe ce poste depuis le 2021/01/08 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non