Personne physique Jennifer SCOGNAMILLO Dirigeant des entreprises SCI SAZY YRT Âge 30 ans Occupe ce poste depuis le 2017/06/01 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Michel Scognamillo Dirigeant des entreprises MICHEL SCOGNAMILLO - LIVRES ANCIENS ET MODERNES Âge 66 ans Occupe ce poste depuis le 2017/01/25 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique JENNIFER SCOGNAMILLO Dirigeant des entreprises JENISCO Âge Âge non définie Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Pierre SCOGNAMILLO Dirigeant des entreprises SCI MAGALI PIERRE Âge 73 ans Occupe ce poste depuis le 2017/05/04 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Gilles François André SCOGNAMILLO Dirigeant des entreprises SCI ROGISY SCI RUSCO 324815877 Âge 62 ans Occupe ce poste depuis le 2020/11/02 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Vincent CAILLEUX Dirigeant des entreprises PARIS EST-AUDIT BURONATIONS ENGELCO Et 47 de plus Âge 56 ans Occupe ce poste depuis le 2023/06/20 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Vincent BARTHEL Dirigeant des entreprises SCI BIBEN SCI CATALASE SCI BIVEN Et 8 de plus Âge 63 ans Occupe ce poste depuis le 2021/04/08 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique VINCENT VIE Dirigeant des entreprises PRESTIGE INVEST L.J.V. DEVELOPPEMENT AMEX Et 14 de plus Âge Âge non définie Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Vincent ROQUEBERT Dirigeant des entreprises 572058329 Âge 57 ans Occupe ce poste depuis le 2016/09/13 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Vincent Klingbeil Dirigeant des entreprises 4 IMPASSE POPINCOURT SVSP HOLDING ORES GROUP Et 12 de plus Âge 43 ans Occupe ce poste depuis le 2023/03/27 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Xavier VINCENT Dirigeant des entreprises CUMA DE BELLEY LA BUGISTE CUMA DE CEYZERIEU VONGNES OXYANE Et 8 de plus Âge 56 ans Occupe ce poste depuis le 2022/01/19 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Vincent Rouaix Dirigeant des entreprises SCI OCTOPUS AUTEUIL CONSEIL SAINT GERONCE Et 4 de plus Âge 65 ans Occupe ce poste depuis le 2022/07/05 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non