Recherche d'entreprises, de bénéficiaires, de représentants et de documents
Les infobulles ne prennent pas en compte les filtres Filtrer les résultats en 2 clics
Source de recherche
Personne physique
Vincent Bernard Pierre PICQ
Occupe ce poste depuis le
2022/10/07
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Personne morale
SA ANCIENS ETS GEORGES SCHIEVER ET FILS
Occupe ce poste depuis le
2021/02/09
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Personne morale
MORVAN DISTRIBUTION
Occupe ce poste depuis le
2021/03/04
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Personne morale
SUPERMARCHE DES VAUX D'YONNE
Occupe ce poste depuis le
2016/03/31
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non