Personne morale GAEC JACQUEMOT Dirigeant des entreprises 778348789 Siren 401317771 Occupe ce poste depuis le 2019/10/18 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Laurence Denise Patricia JACQUEMOT Dirigeant des entreprises CELAU SCI LAUDRICINE Âge 56 ans Occupe ce poste depuis le 2016/05/10 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Christian JACQUEMOT Dirigeant des entreprises SA ATELIERS BUZOGANY SCI RIBERIENNE PHILIPPE AUTOMOBILES SA Et 7 de plus Âge 83 ans Occupe ce poste depuis le 2021/01/04 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Bernadette JACQUEMOT Dirigeant des entreprises SARL ALMA ATALA Âge 63 ans Occupe ce poste depuis le 2019/11/05 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Kévin JACQUEMOT Dirigeant des entreprises LES SORGUES PRODUCTION VAN DER VALK EARL VAN DER VALK Âge 34 ans Occupe ce poste depuis le 2020/01/16 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Christian JACQUEMOT Dirigeant des entreprises OTECO SCI DE L ANCIEN PRESBYTERE Âge 71 ans Occupe ce poste depuis le 2015/09/30 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Vincent JACQUEMOT Dirigeant des entreprises SCI SMEV SCI CENTRAL JAC 498168483 Et 6 de plus Âge 45 ans Occupe ce poste depuis le 2022/07/08 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Alexis JACQUEMOT Dirigeant des entreprises SCI JACQUEMOT POMPES FUNEBRES DES 3 BOULEVARDS Âge 38 ans Occupe ce poste depuis le 2020/02/28 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Thierry JACQUEMOT Dirigeant des entreprises STILIMO SCI JDVL SOCIETE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE LORETTOISE - STIL Âge 60 ans Occupe ce poste depuis le 2018/06/20 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Stephanie JACQUEMOT Dirigeant des entreprises AUX SENTEURS DE PROVENCE Âge 53 ans Occupe ce poste depuis le 2017/02/20 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Valentin JACQUEMOT Dirigeant des entreprises SCI JDVL SOCIETE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE LORETTOISE - STIL Âge 31 ans Occupe ce poste depuis le 2022/05/31 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non
Personne physique Cédric JACQUEMOT Dirigeant des entreprises SCI MARGUERET Âge 51 ans Occupe ce poste depuis le 2013/09/30 Participe aux entreprises ayant des procédures collectives Non